Entreprise : SAM - SIREN 404 857 898
Identité
Dénomination
SAM
SIREN (siège)
404 857 898
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1996
Début d’activité
01/03/1996
Date de fin de la personne morale
15/04/2095
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2005
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
TOUTES ACTIVITES AGRICOLES
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
9150 EUR
Adresse du siège
L'ABBAYE 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DU BAC DU SAUVAGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TIANOT MARTINE
Nom d'usage
SOLANS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Nom, Prénom(s)
SOLANS SAMUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40485789800021
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
L'ABBAYE
13460 , SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DU BAC DU SAUVAGE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/026755
Date d'ajout
11/08/2022
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16/06/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/007871
Date d'ajout
23/05/2016
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 01/10/2015 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES
Numéro d'observation
F15/012982
Date d'ajout
07/10/2015
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 15/01/2015 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 10/04/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/006784
Date d'ajout
19/05/2015
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de TARASCON par suite du transfert du siège social du Mas Desmarets 30220 AIGUES-MORTES au 13460 SAINTES MARIES DE LA MER Lieudit l'abbaye (la petite abbaye) route du bac du sauvage à compter du 26.02.2015
Numéro d'observation
F14/013165
Date d'ajout
24/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 10/10/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES. . Date de cessation des paiements : 15/06/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 10/10/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire Mandataire judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 rue des Lombard 30000 Nîmes Date de cessation des paiements : 15/06/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).