Entreprise : RECOPAK 16 - SIREN 404 852 998
Identité
Dénomination
RECOPAK 16
SIREN (siège)
404 852 998
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1996
Date de fin de la personne morale
01/05/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
ZE D'EMPLOI DE LA BRACONNE 16600 MORNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MEUR JEAN-MICHEL , CHARLES , GABRIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Fouqueure
Nom, Prénom(s)
PATRINOS JEAN-PIERRE , CONSTANTIN
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Fouqueure
Nom, Prénom(s)
RAMBEAU JEAN-JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Soyaux
Nom, Prénom(s)
CLISSON ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Ribérac
Dénomination
RE.CO.PAK SARL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
0400 Padova Italie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/10/1997
Siret
40485299800016
Code APE
372Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Récuparation, recyclage révalorisation de déchets et toutes activités de commercialisation de produits issus de ces déchets
Adresse
Zone d'emploi de la Braconne
16600 , Mornac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1858
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Radiation du RCS le 01/04/2015 avec effet au 31/03/2015 En date du 31/03/2015, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1057
Date d'ajout
21/02/2013
Description
En date du 19/02/2013, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a ordonné le remplacement du liquidateur dans la procédure de RECOPAK 16 Ancien liquidateur : Me TORELLI Jean-François, sous administration provisoire de Maîtres VILLA et HART DE KEATING - 17 rue René Goscinny - 16000 Angoulême Nouveau liquidateur : SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU - 26, Place de Turenne - 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
19/03/2002
Description
: MOD D'OFFICE DU 19.03.2002 : Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 10/01/2002 nommant M BOUCHAUD Jacky en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M FEYRIT Bernard
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
26/12/2000
Description
: MOD D'OFFICE DU 26.12.2000 : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 20.4.2000 nommant : Me Jean-François TORELLI 17 Rue de Périgueux 16000 ANGOULEME en qualité de liquidateur en remplacement de la SCP Frédéric et Jean-François TORELLI.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/09/2000
Description
: MOD D'OFFICE DU 12.09.2000 N0 3345 : Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 17/03/2000 nommant M TORELLI Jean-François,SCP J.F.-F.TORELLI 17 Rue de Périgueux 16000 ANGOULEME en qualité de liquidateur en remplacement de Me Jean-Pierre BARTHE.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/11/1998
Description
: Mod.off.du 13.11.1998 n°3412 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 12/11/1998 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 13/06/1997. Juge Commissaire : M FEYRIT BERNARD Liquidateur : ME BARTHE Jean Pierre 17 Rue de Périgueux 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/10/1998
Description
: Mod.d'off.du 28 Octobre 1998 n°3256 Dépôt le 28/10/1998 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de ANGOULEME
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/05/1996
Description
Historique des observations depuis le 02/05/1996 : MOD.DU 14 Novembre 2000 : Vente du fonds à la SARL RECOFORM'S, à/c du 10.02.1999.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 12/11/1998 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 29/10/1997. CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 12/11/1998. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).