Entreprise : SARL CHRISTIN FRERES - SIREN 404 837 205
Identité
Dénomination
SARL CHRISTIN FRERES
SIREN (siège)
404 837 205
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1996
Date de fin de la personne morale
22/04/2046
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7623 EUR
Adresse du siège
SOUDON 01150 SOUCLIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
A LA TOUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHRISTIN BRUNO , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
SOUCLIN
Nom, Prénom(s)
CHRISTIN ERIC , NICOLAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
SOUCLIN
Nom, Prénom(s)
CHRISTIN ERIC
Nom d'usage
CHRISTIN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
SOUCLIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/08/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40483720500016
Nom commercial
SARL CHRISTIN FRERES
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES ACTIVITES DE MACONNERIE, CHARPENTE, COUVERTURE, CARRELAGE, POSE DE MENUISERIE
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
A LA TOUR, SOUDON
01150 , SOUCLIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOUCLIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/09/2023
Description
Dissolution à compter du 30/08/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/08/2023, siège de la liquidation : A LA TOUR, SOUDON 01150 Souclin, parution de la publicité légale : lepatriote.fr paru le 01/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18651
Date d'ajout
04/09/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/08/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
18654
Date d'ajout
04/09/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/08/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).