Entreprise : DE LA RADOIRE - SIREN 404 830 093
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/2021)
Dénomination
DE LA RADOIRE
SIREN (siège)
404 830 093
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1996
Fermeture de l'établissement - 40483009300013
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2021
Date de fin de la personne morale
14/04/2046
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
19200 EUR
Adresse du siège
MARIGNE LA BOUTOUCHERE 49410 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BOUTOUCHERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORABOEUF JOCELYN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Mauges-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
ONILLON ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Mauges-sur-Loire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40483009300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété, gestion, administration et location uniquement de biens immobiliers à destination agricole
Adresse
"Marigné"
49410 , Saint-Florent-le-Vieil - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Boutouchere
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30335
Date d'ajout
01/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/11/2021
Description
Dissolution à compter du 31/08/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/08/2021, liquidateur : ONILLON Eric, siège de la liquidation : la Boutouchère - Saint-Florent-le-Vieil "Marigné" 49410 Mauges-sur-Loire, parution de la publicité légale : 20minutes.fr paru le 18/11/2021
Numéro d'observation
9070
Date d'ajout
24/08/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/08/2009 : Partant : PINEAU Evelyne, Co-Gérant Nouveau : CORABOEUF Jocelyn, Gérant(e)
Numéro d'observation
3307
Date d'ajout
11/03/2009
Description
La société à associé unique devient société à plusieurs à compter du 01/03/2009 Augmentation de capital à compter du 01/03/2009 Ancien : 48000 EUR Nouveau : 96000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2009 : Nouveau : PINEAU Evelyne, Co-Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).