Entreprise : GODADO FRANCE - SIREN 404 827 966
Identité
Dénomination
GODADO FRANCE
SIREN (siège)
404 827 966
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1996
Date de fin de la personne morale
16/04/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
156 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSSAR OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DELISLE HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAURI EMANUELE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
ITALIE
Nom, Prénom(s)
DENAUD LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
ST-HERBLAIN
Dénomination
COM NATION LIMITED
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LONDRES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/04/1996
Siret
40482796600023
Enseigne
GALAXIE
Code APE
744B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conception réalisation édition venté sous toutes ses formes y compris par correspondance de tous produits multimédias
Adresse
156 AV 156 Avenue DE VERDUN
92130 , Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/1996
Siret
40482796600015
Enseigne
GALAXIE
Code APE
744B
Adresse
16 RUE KLEBER
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8896
Date d'ajout
21/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21/06/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Véronique Becheret . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40046
Date d'ajout
12/10/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 12/10/2005 nommant M. HERVE BAZIN ERIC juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
24875
Date d'ajout
21/01/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 20/01/2005 nommant M. MULNER PATRICK juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
255
Date d'ajout
10/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 09/01/2003 nommant M. LOUIS HUBERT juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
90514
Date d'ajout
19/09/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 19/09/2002 , accorde un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer la liste des créances.
Numéro d'observation
21914
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
15094
Date d'ajout
17/04/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 04/04/2001 Nommant Scp Becheret - Thierry mission conduite par me Becheret 3.5.7 ave Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
48915
Date d'ajout
21/12/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 21/12/2000 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2000j01145 , date de cessation des paiements le 27/10/1999 , désigne juge commissaire M. Lucien Bruno , liquidateur Me Becheret véronique 3.5.7 ave Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 Mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
47987
Date d'ajout
15/12/2000
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre , en date du 15/12/2000
Numéro d'observation
35768
Date d'ajout
05/08/1999
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 20-07-1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).