Entreprise : COCOON - SIREN 404 769 325
Identité
Dénomination
COCOON
SIREN (siège)
404 769 325
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1996
Début d’activité
25/03/1996
Date de fin de la personne morale
14/04/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition exploitation de tous immeubles commerciaux ou d'habitation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
9 AV DE LA LIBERATION 33360 LATRESNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAYSSE FRANCOIS , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Latresne
Nom, Prénom(s)
PAYSSE GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
Latresne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/03/1996
Siret
40476932500022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition exploitation de tous immeubles commerciaux ou d'habitation
Autres Activités
Acquisition exploitation de tous immeubles commerciaux ou d'habitation
Adresse
9 AV DE LA LIBERATION
33360 , LATRESNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/03/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/03/1996
Siret
40476932500014
Code APE
702A
Adresse
5 AV DE LA LIBERATION
33360 , LATRESNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAYSSE FRANCOIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70803
Date d'ajout
23/10/2013
Description
Jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX En date du 18-10-2013 A prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, nomme Mme FAURE en qualité de juge commissaire titulaire, Mme BULLIER juge commissaire suppléant, la SELARL MALMEZAT PRAT 123 av thiers 33100 BORDEAUX mandataire judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62371
Date d'ajout
05/08/2013
Description
Jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX En date du 21-06-2013 A prononcé le maintien de la période d'observation
Numéro d'observation
45160
Date d'ajout
13/03/2013
Description
Jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX En date du 08-03-2013 A prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, fixe au 15-02-2013 l'état de cessation des paiements, désigne Mme PACTEAU en qualité de juge commissaire, Mme BULLIER et Mme BARET en qualité de juges commissaires suppléants, la SELARL MALMEZAT PRAT 123 av Thiers 33100 BORDEAUX en qualité de mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
23190
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).