Entreprise : SCI KER TREZ - SIREN 404 768 327
Identité
Dénomination
SCI KER TREZ
SIREN (siège)
404 768 327
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1996
Début d’activité
29/03/1996
Date de fin de la personne morale
01/05/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
89030.23 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES ROCHERS 29980 ILE-TUDY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Pleuven
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOISELET PASCAL , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Pleuven
Nom, Prénom(s)
LOISELET CATHERINE , MARIE
Nom d'usage
BEYRAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Saint-Just-le-Martel
Nom, Prénom(s)
LOISELET DOMINIQUE , MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
LE GOIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Combrit
Nom, Prénom(s)
LOISELET JOELLE , MARGUERITE
Nom d'usage
LE CARLIER DE VESLUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Bonsecours
Nom, Prénom(s)
BEYRAND SYLVAIN , PIERRE , JEAN , ELYSEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Saint-Étienne-de-Montluc
Nom, Prénom(s)
BEYRAND MAXIME , PAUL , JACQUES , HENRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LE GOIC FLORIAN , MARIE , PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
LE GOIC MAYLIS , JOELLE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/03/1996
Siret
40476832700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Autres Activités
Propriété et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Adresse
4 RUE DES ROCHERS
29980 , ILE-TUDY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Pleuven
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
40476832700029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 PARC MARCH DU
29170 , PLEUVEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 584 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 89 030.23 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).