Entreprise : SCI LA COUR CAVALE - SIREN 404 744 013
Identité
Dénomination
SCI LA COUR CAVALE
Sigle
SCI LA COUR CAVALE
SIREN (siège)
404 744 013
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1996
Début d’activité
15/04/1996
Date de fin de la personne morale
14/04/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition propriété aménagement mise en valeur exploitation et gestion de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
61000 EUR
Adresse du siège
5038 RTE DE PARIS 14140 MEZIDON VALLEE D'AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Crèvecoeur-en-Auge - Cambremer
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLAINFOSSE BERTRAND , JEAN , OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
MEZIDON VALLEE D'AUGE
Nom, Prénom(s)
PLAINFOSSE ALAIN , ADRIEN , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Glanville
Nom, Prénom(s)
PLAINFOSSE CHRISTIAN , ANDRE , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Paris 18
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/1996
Siret
40474401300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété aménagement mise en valeur exploitation et gestion de tous immeubles
Autres Activités
Acquisition propriété aménagement mise en valeur exploitation et gestion de tous immeubles
Adresse
5038 RTE DE PARIS
14140 , MEZIDON VALLEE D'AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Crèvecoeur-en-Auge - Cambremer
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2389
Date d'ajout
19/08/2011
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/06/2011 Liquidateur : PLAINFOSSE Bertrand Jean Olivier Le siège de la liquidation est fixé au siège social Journal d'annonces légales : le pays d'auge du 22/07/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3051
Date d'ajout
23/10/2009
Description
Réduction de capital à compter du 01/01/2009 Ancien : 62504,1 EUR Nouveau : 60 979,60 EUR Augmentation de capital à compter du 01/01/2009 Ancien : 60 979,60 EUR Nouveau : 61000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2009 : Partant : PLAINFOSSE Bruno Jean-Marie, Gérant et Associé Nouveau : PLAINFOSSE Bertrand Jean Olivier, Gérant associé Nouveau : PLAINFOSSE Alain Adrien Jean, Associé Société Civile Nouveau : PLAINFOSSE Christian André Bernard, Associé Société Civile
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
08/01/2003
Description
Modification autre Nomination de Monsieur Bruno Plainfosse en qualité de gérant en remplacement de Monsieur Jean Plainfosse décédé le 3 mars 1999 Date d'effet : 03/03/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).