Entreprise : CABINET PERTHUIS - SIREN 404 742 348
Identité
Dénomination
CABINET PERTHUIS
SIREN (siège)
404 742 348
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1996
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 40474234800018
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/2004
Date de fin de la personne morale
15/04/2095
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
316000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU BOIS D HURE 17140 LAGORD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLEONI GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Nom, Prénom(s)
GEORGIN JACK , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Nom, Prénom(s)
GUIBERT VALERIE , MARIE-GABRIELLE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Nom, Prénom(s)
PELLETIER ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LAGORD
Dénomination
AUDICO SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LAGORD
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40474234800026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice de la profession d'expert-comptable
Adresse
1 RUE DU BOIS D HURE
17140 , LAGORD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40474234800018
Code APE
702C
Adresse
RUE FRANCK ANCELIN
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2023
Date d'ajout
12/03/2012
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 31/12/2011 Décision de l'associé unique en date du 31.12.2011 Dénomination de l'associé unique :ZENITH SARL Journal d'annonces légales :haute saintonge du 03.02.2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4683
Date d'ajout
03/12/2004
Description
Transfert du siège social TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS DE LA ROCHELLE RUE FRANCK ANCELIN A LAGORD 1 RUE DU BOIS D'HURE. Date d'effet : 15/11/2004
Numéro d'observation
4129
Date d'ajout
14/11/2001
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS A LA SARL ZENITH Date d'effet : 01/10/2001
Numéro d'observation
3825
Date d'ajout
18/10/2001
Description
NOMINATION DE MR GEORGIN JACK COMME NOUVEL ADMINISTRATEUR AU 11.09.01 DEMISSION DE MR PERTHUIS JACQUES COMME PDG ET ADMINISTRATEUR AU 30.09.01 NOMINATION DE MME GUIBERT VALERIE (DEJA ADMINISTRATEUR) EN QUALITE DE PDT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Date d'effet : 01/10/2001
Numéro d'observation
3068
Date d'ajout
16/08/2001
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA ANCIENNE DATE DU CLOTURE : 31.12 NOUVELLE : 30.09 L'EXERCICE EN COURS SERA CLOS LE 30.09.2001 CAPITAL DE 2 075 000 FRS CONVERTI EN EUROS SOIT 316 331.71 EUROS PUIS REDUIT A 316 000 EUROS NOUVEAU PDG : PERTHUIS JACQUES (ANCIEN GERANT) ADMINISTRATEURS : GUIBERT VALERIE ET COLLEONI GILLES COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : PELLETIER ALAIN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : AUDICO SA Date d'effet : 03/08/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).