Entreprise : EARL DESCOMPS - SIREN 404 730 293
Identité
Dénomination
EARL DESCOMPS
SIREN (siège)
404 730 293
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1996
Début d’activité
01/03/1996
Date de fin de la personne morale
14/04/2046
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation de fonds ruraux (grandes culture).
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
17550 EUR
Adresse du siège
LD LA SENCE 32700 MAS D'AUVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCOMPS CEDRIC , JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Vivonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40473029300010
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de fonds ruraux (grandes culture).
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD La Sence
32700 , Mas d'Auvignon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2738
Date d'ajout
04/09/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 22/08/2014 : Partant : DESCOMPS Bernard, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
669
Date d'ajout
07/03/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2014 : Nouveau : DESCOMPS Cédric, Jean, Michel, Gérant
Numéro d'observation
318
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 31/12/2011 : - Partant : DESCOMPS Gisèle née ESPIAU, Co-Gérante - Changement de qualité : DESCOMPS Bernard, Co-Gérant reste seul Gérant
Numéro d'observation
653
Date d'ajout
27/02/2007
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 01/02/2007 ANCIEN : 8 689,59 EUR NOUVEAU : 17 550 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).