Entreprise : DOMAINE DU MOULIN AUX MOINES - SIREN 404 718 181
Identité
Dénomination
DOMAINE DU MOULIN AUX MOINES
SIREN (siège)
404 718 181
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1996
Début d’activité
15/04/1996
Date de fin de la personne morale
14/04/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non. Prise de participation dans toutes sociétés gestion de titres.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
Domaine du Moulin aux Moines 21190 AUXEY-DURESSES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE MOULIN AUX MOINES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROLLIN ERIC , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA VIGNES ET TERROIRS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/1996
Siret
40471818100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non. Prise de participation dans toutes sociétés gestion de titres.
Autres Activités
Propriété, administration, exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non. Prise de participation dans toutes sociétés gestion de titres.
Adresse
Domaine du Moulin aux Moines
21190 , AUXEY-DURESSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE MOULIN AUX MOINES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
371
Date d'ajout
28/02/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/01/2008 : Partant : HANIQUE EMILE VICTOR JOSEPH, GÉRANT(E) Nouveau : SA SA VIGNES ET TERROIRS REPRESENTEE PAR BODART andré, ASSOCIÉ Nouveau : ANDRIEU René Louis, GÉRANT(E)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).