Entreprise : SCI LES 2 S - SIREN 404 698 656
Identité
Dénomination
SCI LES 2 S
Sigle
SCI LES 2 S
SIREN (siège)
404 698 656
Date d'immatriculation au RNE
25/06/1998
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 40469865600018
- Date d'effet de la fermeture : 17/09/2001
Date de fin de la personne morale
24/06/2046
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
118 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
118 A 120
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELORY FRANCE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DELORY FRANCE , ISABELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/10/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/03/1996
Siret
40469865600026
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L ACQUISITION LA PROPRIETE L ADMINISTRATION ET L EXPLOITATION DETOUS IMMEUBLES AINSI QUE TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT A CET OBJET POURVU QU ELLES NE MODIFIENT PAS LE CARACTERE CIVIL DE LA SOCIETE
Adresse
118 RUE 118/120 rue de Rivoli
75001 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
118 A 120
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/1996
Siret
40469865600018
Code APE
702C
Adresse
LE PETOT ROCHER
61500 , LA FERRIERE-BECHET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51708
Date d'ajout
12/11/2003
Description
ASSOCIE UNIQUE : SOCIETE DEJA - RCS B421086414
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
51707
Date d'ajout
12/11/2003
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 03/10/2003
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
43352
Date d'ajout
07/11/2001
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
43353
Date d'ajout
07/11/2001
Description
LA SOCIETE A PAR DECISION DU 17/09/2001 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU 17/09/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).