Entreprise : VAL ST ANDRE - SIREN 404 687 816
Identité
Dénomination
VAL ST ANDRE
SIREN (siège)
404 687 816
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1996
Date de fin de la personne morale
14/04/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
4 RTE DE LA FONTAINE DE SASNIERES 41800 VILLAVARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER LAURENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Saint-Arnoult
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/04/1996
Siret
40468781600029
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Activité principale
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
4 RTE DE LA FONTAINE DE SASNIERES
41800 , VILLAVARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/1996
Siret
40468781600011
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRODUCTION DE CHAMPIGNONS ET EXPLOITATION D'UN SITE TOURISTIQUE
Adresse
4 AV ARMAND COLIN
41100 , VILLIERS-SUR-LOIR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1563
Date d'ajout
22/02/2022
Description
En date du 18/02/2022, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1565
Date d'ajout
22/02/2022
Description
Radiation d’office consécutive à la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (art R. 123-129 1° du code de commerce)
Numéro d'observation
6618
Date d'ajout
24/10/2019
Description
En date du 18/10/2019, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire et a désigné : Liquidateur : SELARL VILLA-FLOREK - mission conduite par Maître Julien VILLA - 26 avenue de Verdun - 41000 BLOIS Ce jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31/10/2019
Numéro d'observation
3600
Date d'ajout
23/05/2019
Description
En date du 17/05/2019, le Tribunal de Commerce de BLOIS a décidé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 19/10/2019
Numéro d'observation
2713
Date d'ajout
24/04/2019
Description
En date du 19/04/2019, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné : Juge-Commissaire : Jacques BEAUCIEL, Mandataire Judiciaire : SELARL VILLA-FLOREK - mission conduite par Maître Julien VILLA - 26 avenue de Verdun - 41000 BLOIS, A ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé au 20/02/2019 la date de cessation des paiements
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).