Entreprise : AATEC - SIREN 404 466 765
Identité
Dénomination
AATEC
SIREN (siège)
404 466 765
Date d'immatriculation au RNE
29/03/1996
Date de fin de la personne morale
28/03/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
93 RUE AMPERE 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUSSIERE FRANCIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEBRASSEUR JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
LELEUX PATRICK , RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDEXCO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Reims
Dénomination
UNIMMO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Reims
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/01/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/03/1996
Siret
40446676500041
Nom commercial
ARGUYL
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSACTIONS, EXPERTISES,CONSEILS POUR DES OPERATIONS FONCIERES IMMOBILIERES
Adresse
93 RUE 93 rue Ampère
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/1996
Siret
40446676500017
Code APE
703A
Adresse
20 RUE JACQUES IBERT
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
020-024
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1998
Siret
40446676500025
Enseigne
ARTHUR LOYD SA
Code APE
703A
Adresse
52 RUE KLEBER
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
40446676500033
Code APE
703A
Adresse
92 RUE EDOUARD VAILLANT
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B1587544
Date d'ajout
24/05/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 24/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
30/01/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 29.01.2008 A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 071673 DESIGNE LIQUIDATEUR ME COURTOUX 62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS NOM DU JUGE-COMMISSAIRE M.SWIDERSKI MET FIN A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR ME CHRIQUI
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/11/2007
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 09.10.2007 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 05.10.2007
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
05/06/2007
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE EN DATE DU 05.06.2007 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 071673 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 09.02.2006, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE : M.SWIDERSKI, ADMINISTRATEUR : ME CHRIQUI 60 RUE DE LONDRES 75008 PARIS, AVEC POUR MISSION : ASSISTER, MANDATAIRE JUDICIAIRE : ME COURTOUX 62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION EXPIRANT LE 05.10.2007, LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION AU BODACC.
Numéro d'observation
47568
Date d'ajout
07/09/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
47569
Date d'ajout
07/09/2004
Description
La société a par décision du 30/06/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/09/2004
Numéro d'observation
4043
Date d'ajout
25/02/2003
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001 27-09-2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).