Entreprise : SCI CHAUVIN - SIREN 404 443 921
Identité
Dénomination
SCI CHAUVIN
SIREN (siège)
404 443 921
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1996
Début d’activité
25/03/1996
Date de fin de la personne morale
31/03/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SIS 26 ROUTE DE LAVAL A SOULGE SUR OUETTE, L'ADMINISTRATION, EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DUDIT IMMEUBLE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
5 RUE BOZE 53210 SOULGE-SUR-OUETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN FRANCOISE , HUGUETTE , HELENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Argentré
Nom, Prénom(s)
LANDELLE GERARD , GEORGES , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Montsûrs
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/03/1996
Siret
40444392100022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SIS 26 ROUTE DE LAVAL A SOULGE SUR OUETTE, L'ADMINISTRATION, EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DUDIT IMMEUBLE
Autres Activités
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SIS 26 ROUTE DE LAVAL A SOULGE SUR OUETTE, L'ADMINISTRATION, EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DUDIT IMMEUBLE
Adresse
5 RUE BOZE
53210 , SOULGE-SUR-OUETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/03/1996
Siret
40444392100014
Code APE
702C
Adresse
26 ZA ROUTE DE LAVAL
53210 , SOULGE-SUR-OUETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3243
Date d'ajout
12/12/2001
Description
Transfert du siège social ET ETS PRINCIPAL, DE= 26 RUE DE LAVAL 53210 SOULGE SUR OUETTE, A= 5 RUE EDOUARD BOZE 53210 SOULGE SUR OUETTE. CHANGEMENT DE GERANTE: PARTANT= MME LANDELLE FRANCOISE REMPLACEE PAR MR LANDELLE GERARD/JOURNAL:HAUT ANJOU DU 19.10.2001. Date d'effet : 22/09/2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).