Entreprise : SCI RICHEBOURG - SIREN 404 323 982
Identité
(Entreprise radiée le 31/10/2022)
Dénomination
SCI RICHEBOURG
SIREN (siège)
404 323 982
Date d'immatriculation au RNE
25/03/1996
Fermeture de l'établissement - 40432398200011
- Date d'effet de la fermeture : 24/04/2019
Date de fin de la personne morale
24/03/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD RICHEBOURG 77940 VOULX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALUCANTI LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Villejuif
Nom, Prénom(s)
DEBUS JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Chilly-Mazarin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/02/1996
Siret
40432398200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT PRISE A BAIL DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS MISE EN VALEUR PAR EDIFICATION TRANSFORMATION DE CONSTRUCTION. ACHAT PRISE A BAIL DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS MISE EN VALEUR PAR EDIFICATION TRANSFORMATION DE CONSTRUCTION.
Adresse
LD LIEUDIT "RICHEBOURG"
77940 , Voulx - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24146
Date d'ajout
31/10/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Melun le 31/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/09/2019
Description
Dissolution à compter du 24/04/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/04/2019, liquidateur : DEBUS JACQUES, siège de la liquidation : LIEUDIT "RICHEBOURG" 77940 Voulx, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne en date du 14/09/2019
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/03/1996
Description
Historique des observations depuis le 25/03/1996 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A357 le 25/03/1996 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 24/02/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).