Entreprise : CRISA - SIREN 404 289 548
Identité
Dénomination
CRISA
SIREN (siège)
404 289 548
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2007
Début d’activité
07/06/2007
Date de fin de la personne morale
10/10/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
8 AV DES PINS 35800 DINARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROCHARD MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
PELTRE-BROCHARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Dinard
Nom, Prénom(s)
PELTRE GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Dinard
Nom, Prénom(s)
PELTRE FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Dinard
Nom, Prénom(s)
PELTRE BENEDICTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/06/2007
Siret
40428954800020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Autres Activités
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Adresse
8 AV DES PINS
35800 , DINARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40428954800012
Code APE
702A
Adresse
6 RUE GABRIEL PERI
95670 , MARLY-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
679
Date d'ajout
10/03/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/02/2008 : Partant : PELTRE HUBERT, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Modifié : PELTRE Guillaume, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE (modification du domicile personnel)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des statuts d'origine au greffe du siège social primitif : À pontoise le 11.03.96 Liste des sièges sociaux antérieurs : du 01.03.96 au 07.06.07 : 6 rue Gabriel Peri 95670 Marly-la-Ville
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).