Entreprise : SCEA DU DOMAINE DE LA CABANE - SIREN 404 236 192
Identité
Dénomination
SCEA DU DOMAINE DE LA CABANE
SIREN (siège)
404 236 192
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1996
Début d’activité
01/01/1968
Date de fin de la personne morale
06/03/2018
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
LA PRISE EN LOCATION, L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION DE TOUTES PROPRIETES OU DOMAINES A VOCATION AGRICOLE ET ARBORICOLE.
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
LA CABANE 09100 VILLENEUVE-DU-PAREAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERRIER PAULETTE
Nom d'usage
CARDENTI
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Saint-Génis-des-Fontaines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1968
Siret
40423619200013
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
LA CABANE
09100 , VILLENEUVE-DU-PAREAGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/03/1996
Description
Historique des observations RCS : A COMPTER DU 27/11/91, TRANSFERT DE SIEGE DE PAMIERS, CHEMIN DE LA GLOIRE ; A VILLENEUVE DE PAREAGE, LA CABANE. SUITE AU DECES DE MR CARDENTI MARCEL, MR CARDENTI ALAIN DEVIENT GERANT DE LA SOCIETE A COMPTER DU 21/03/94, MME CARDENTI ISABELLE DEVIENT GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR CARDENTI ALAIN ANNONCE LEGALE : TERRES D'ARIEGE DU 01/04/94 A COMPTER DU 01/03/97,MME CARDENTI ISABELLE EST REMPLACEE PAR MME GUERRIER PAULETTE EN QUALITE DE GERANTE ANNONCE LEGALE : TERRES D'ARIEGE DU 04/04/97 Mention du 27/08/2003 : CESSATION D'ACTIVITE AVEC DISSOLUTION à compter du : 10/02/2003 le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention du 25/08/2003 : Cessation d'activité en date du 10/02/2003 Mention du 25/08/2003 : Dissolution en date du 10/02/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).