Entreprise : SCI MT3J - SIREN 404 208 472
Identité
(Entreprise radiée le 07/11/2023)
Dénomination
SCI MT3J
SIREN (siège)
404 208 472
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1996
Date de fin de la personne morale
06/03/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
19 RUE ARLETTE HEINTZ 95870 BEZONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIDET JEAN-JACQUES , CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Sartrouville
Nom, Prénom(s)
MORRI JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Bessancourt
Nom, Prénom(s)
DA COSTA RODRIGUES MARIA , TERESA
Nom d'usage
DA SILVA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Montigny-lès-Cormeilles
Nom, Prénom(s)
CHARLEMANDRIER JEAN-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Sartrouville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/02/1996
Siret
40420847200013
Nom commercial
MT3J
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location d immeubles et biens immobiliers
Adresse
19 RUE 86 Rue EDOAURD VAILLANT
95870 , Bezons - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41385
Date d'ajout
07/11/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38171
Date d'ajout
13/10/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 13/07/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/10/2023
Description
Dissolution à compter du 13/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 13/07/2023, siège de la liquidation : 86 Rue EDOUARD VAILLANT 95870 Bezons, parution de la publicité légale : jss.fr paru le 25/08/2023
Numéro d'observation
25261
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).