Entreprise : ARMI - SIREN 404 197 899
Identité
Dénomination
ARMI
SIREN (siège)
404 197 899
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1996
Début d’activité
26/12/1995
Date de fin de la personne morale
06/02/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE EXCLUSIVEMENT DESTINES A ETRE LOUES NUS A TITRE D'HABITATION PRINCIPALE
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
411612.35 EUR
Adresse du siège
RTE DE DIDIER VOIE NO 5 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ DE LAVIGNE STE SUZANN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Le Lamentin
Nom, Prénom(s)
HILBERT FLORENCE
Nom d'usage
DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/12/1995
Siret
40419789900010
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE EXCLUSIVEMENT DESTINES A ETRE LOUES NUS A TITRE D'HABITATION PRINCIPALE
Adresse
RTE DE DIDIER VOIE NO 5
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ DE LAVIGNE STE SUZANN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1064
Date d'ajout
14/02/2006
Description
Modification autre 1°) Changement de dirigeant : démission de Mr Guy DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE, Nomination de Mr Michel DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE, et de Mme HILBERT épse DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE Florence en qualité de co-gerants-associés : 2°) Changement de dénomination de la societe : ancienne dénomination " SCI ARMI " Nouvelle Dénomination " SCI PALM 141" :3°) Transfert du siege de la sociétè : ancienne adresse C/° Mr Guy DE LA VIGNE SAINTE SUZANNE N° 3 Route de Didier 97200 FFCE: Nouvelle adresse : C/° Mr et Mme Michel DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE, Route de Palmiste 97232 LAMENTIN (MQUE). Date d'effet : 03/10/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
605
Date d'ajout
12/02/1998
Description
Augmentation du capital CAPITAL PORTE DE 2 000 000 A 2 700 000 FRS A DATER DU 19/12/97
Numéro d'observation
338
Date d'ajout
29/01/1997
Description
Augmentation du capital CAPITAL PORTE DE 1 500 000 FRS A 2 000 000 FRS EN DATE DU 30/12/96
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 411 612.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).