Entreprise : HOLDING DEBONO SA - SIREN 404 180 689
Identité
(Entreprise radiée le 08/04/2021)
Dénomination
HOLDING DEBONO SA
SIREN (siège)
404 180 689
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 40418068900014
- Date d'effet de la fermeture : 21/01/1999
Date de fin de la personne morale
31/12/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
45 AV ROGER SALENGRO 71300 MONTCEAU-LES-MINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 201
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBONO MICHEL , ANGE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
SAINT VALLIER
Nom, Prénom(s)
VILLETTE JACQUES , JEAN , LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
MONTCEAU LES MINES
Nom, Prénom(s)
DORIER REMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
SAINT FIRMIN
Nom, Prénom(s)
VILLETTE PHILIPPE , FRANCOIS , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
POUILLOUX
Nom, Prénom(s)
HEROLT JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
APPOIGNY
Nom, Prénom(s)
MARY BERTRAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
CHAMPAGNE SUR SEINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/01/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/02/1996
Siret
40418068900014
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION GESTION ADMINISTRATION DE TOUS BIENS DROITS PARTS VALEURS MOBILIERES ET IMMOBILIERES GESTION DE TRESORERIE PRESTATIONS FINANCIERES MANAGEMENT D'ENTREPRISES ACQUISITION GESTION LOCATION D'IMMEUBLES COMMER CIAUX
Adresse
45 AV 45 AV. ROGER SALENGRO
71300 , MONTCEAU LES MINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3130
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Radiation du RCS Chalon-sur-Saône le 08/04/2021 avec effet au 04/05/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4508
Date d'ajout
05/05/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/05/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Numéro d'observation
180
Date d'ajout
22/01/1999
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 21/01/99, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE HOLDING DEBONO SA A CONFIRME BLETTON JEAN , COMME JUGE-COMMISSAIRE, A NOMME ME JEAN YVES AUBERT , COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR. AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 31 JANVIER 1999
Numéro d'observation
3507
Date d'ajout
28/12/1998
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/12/98, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE HOLDING DEBONO SA A NOMME BLETTON JEAN , COMME JUGE-COMMISSAIRE ET ME JEAN YVES AUBERT 1 RUE DEWET VISION 2000 71100 CHALON SUR SAONE , COMMEE REPRESENTANT DES CREANCIERS, ET A FIXE AU 18/12/98, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS.
Numéro d'observation
3466
Date d'ajout
18/12/1998
Description
Déclaration de cessation des paiements PAR DECLARATION EN DATE DU 18/12/98, HOLDING DEBONO SA (SA) A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 18/12/98
Numéro d'observation
3060
Date d'ajout
21/11/1997
Description
SUIVANT AGE EN DATE DU 1/10/97, LES ASSOCIES ONT DECIDE DE POURSUIVRE L'EX PLOITATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DEPOT AU GREFFE : 21/11/97 PUBLICATION : LA RENAISSANCE DU 24/10/97 A COMPTER DU 01/10/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
**** LE CANTON DE MONTCEAU LES MINES DEPENDANT INITIALEMENT DU RESSORT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON/SAONE A ETE RATTACHE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99 - 659 DU 30 JUILLET 1999 A EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).