Entreprise : MAPAC UNIT INGENIERIE - SIREN 404 162 596
Identité
Dénomination
MAPAC UNIT INGENIERIE
SIREN (siège)
404 162 596
Date d'immatriculation au RNE
21/12/1999
Date de fin de la personne morale
20/12/2095
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
71 RUE HENRI GAUTIER 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUILLOT JACQUES , PHILIPPE , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
USUREAU JEAN-JACQUES , CHARLES , ALBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
PHILIPPE DELAERE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE (FIDEX Nantes Nord)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/07/1999
Siret
40416259600021
Code APE
351B
Origine du fonds
Création
Activité principale
réalisations de toutes études et prestations de services destinées a la construction navale fabrication fourniture installation de tous matériels et équipements destinés a l'emménagement de navires
Adresse
71 RUE HENRI GAUTIER
44550 , MONTOIR-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/07/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/1996
Siret
40416259600013
Code APE
742C
Adresse
LA SEIGLERIE
44270 , MACHECOUL-SAINT-MEME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/1999
Siret
40416259600039
Code APE
351B
Origine du fonds
Création
Activité principale
la réalisation de toutes études et prestations de service destinées à la construction navale
Adresse
ZI DES CYPRES SE LEYLAND
44260 , MALVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 14/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
09/10/2015
Description
ORDONNANCE DU 07-10-2015. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M me Patricia RETAILLEAU
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
18/07/2014
Description
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Ilyasse AKSIL
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/01/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ST-NAZAIRE en date du 03/01/2007 nommant la SCP PHILIPPE DELAERE liquidateur en remplacement de Me Bernard GOUPIL.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
30/06/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 30/06/2004 nommant Mr KERGARAVAT Patrice en qua lité de Juge Commissaire adjoint en remplacement d e Mr MERY CLaude.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/03/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 17/03/2004 prononçant la liquidation judiciaire . Liquidateur : ME GOUPIL Bernard "CONSTENS" Bd Dr Chevrel 44500 LA BAULE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/02/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 04/02/2004 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 04/08/2004. Cessation de s paiements en date du 21/01/2004. Juges Commissai res : M BARBE Didier et M MERY CLaude Représentant des Créanciers : ME GOUPIL Bernard "CONSTENS" Bd Dr Chevrel 44500 LA BAULE Administrateur : ME DOLL EY Armel 6 Place Emile Sarradin 44000 NANTES dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont co nférés par la loi, d'assister le débiteur dans tou s ses actes de gestion.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/04/2001
Description
12002001041803000800 Date d'effet de la formalité: 09/02/2001 Changement de dénomination ********* Transformation en S.A.S. ********* Changement de dénomination sociale ********* Augmentation de capital de : MAPAC INGENIERIE en : MAPAC UNIT INGENIERIE Changement de forme juridique de : Société Anonyme en : Société par actions simplifiée Changement de capital social de : 250000.00 FRF en : 40000.00 EUR Anc administrateur : M. BOUILLOT Philippe Arsène Léon Marie. Anc administrateur : Mme BOUILLOT Philippe née ROBIN Annick. Anc administrateur : M. LAMBIERGE Yves Marcel Clément André. PRESIDENT : M. BOUILLOT Jacques Philippe Marie.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/12/1999
Description
Observations concernant l'établissement situé ZI d es Cypres de Leyland 44260 Malville : OUVERTURE AU 29.1.2001 CODE APE : 351 B
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/12/1999
Description
Observations concernant l'établissement situé 71 r ue Henri Gautier 44550 Montoir-de-Bretagne : AU 28 .7.99, FONDS TRANSFERE DE ZI LA SEIGLERIE 44270 MA CHECOUL
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/12/1999
Description
Historique : ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES MENTION D'OFFICE : En date du 2 FEVRIER 2004, la société MAPAC UNI T INGENIERIE a effectué au Greffe du Tribunal de C ommerce de Saint-Nazaire une déclaration de cessat ion des paiements en vue de l'ouverture d'une proc édure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).