Entreprise : SARL ZIAPA - SIREN 404 151 698
Identité
(Entreprise radiée le 19/10/2022)
Dénomination
SARL ZIAPA
SIREN (siège)
404 151 698
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1996
Fermeture de l'établissement - 40415169800010
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2001
Date de fin de la personne morale
17/03/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7774.9 EUR
Adresse du siège
4 RUE MAHATMA GANDHI 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TURPIN MARIE , CAROLE
Nom d'usage
NATIVEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1996
Siret
40415169800010
Enseigne
CHEZ PAYET
Code APE
553A
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'EXPLOITATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANTS OU BAUX ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUISITION D'UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT TRAITEURE EXPLOITE A SAINT PIERRE 4 RUE MAHATMA GANDHI A L'ENSEIGNE CHEZ PAYET
Adresse
4 RUE 4 rue Mahatma Gandhi
97410 , Saint Pierre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
19/10/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2700
Date d'ajout
27/09/2001
Description
SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 24 ET 31/07/01 - VENTE DU FONDS SITUE AU 4 RUE MAHATMA GANDHI SAINT PIERRE CONNU SOUS L'ENSEIGNE -CHEZ PAYET- FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT TRAITEUR A MME PAYET MARIE VIRGINIA POUR UN MONTANT DE 400.000 FRS PUBLICITE SPECIALE AU BODACC DEMANDEE PAR LE GREFFE LE 03/09/01 N.453
Numéro d'observation
903
Date d'ajout
06/04/1999
Description
SUIVANT PV AGE EN DATE DU 15/01/99 NOMINATION DE MME TURPIN MARIE CAROLE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MME TURPIN EP CHANE KAYE BONE MARIE ANTOINETTE MICHELLE GERANT PARTANT
Numéro d'observation
832
Date d'ajout
26/03/1999
Description
SUIVANT PV DU 15/07/98 NOMINATION DE MME TURPIN MARIE ANTOINETTE MICHELLE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR NATIVEL MARC GERANT PARTANT
Numéro d'observation
1902
Date d'ajout
04/12/1997
Description
SUIVANT ACTE RECU PAR ME JEAN PIERRE QUONIAM NOTAIRE ASSOCIE EN DATE DU 22/08/97 IL A ETE CONSTATE LA DEMISSION DE MONSIEUR PAYET LOUIS JACKY DE SES FONCTIONS DE GERANT ET LA NOMINATION DE MONSIEUR NATIVEL MARC JEAN BERNARD EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT
Numéro d'observation
2183
Date d'ajout
10/12/1996
Description
SUIVANT PV AGE EN DATE DU 01/10/96 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 1000 FRS POUR LE PORTER DE 50.000 FRS A 51.000 FRS
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 51 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 774.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).