Entreprise : SCI JAULNIERES MATIFEUX - SIREN 404 149 106
Identité
Dénomination
SCI JAULNIERES MATIFEUX
SIREN (siège)
404 149 106
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2005
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 40414910600019
- Date d'effet de la fermeture : 20/11/1997
Fermeture de l'établissement - 40414910600027
- Date d'effet de la fermeture : 26/07/2005
Date de fin de la personne morale
23/10/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152 EUR
Adresse du siège
LES TROIS ROUTES 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POUPARD JEAN , NOEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Chemillé-en-Anjou
Dénomination
FINANCIERE POUPARD
Qualité
Autre
Commune de résidence
Chemillé-en-Anjou
Dénomination
CONTROLE TECHNIQUE DEVELOPPEMENT PAYS DE LOIRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
MONTAIGU-VENDEE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/06/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/01/1996
Siret
40414910600035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION D'IMMEUBLES ACQUISITION GESTION ET ADMINISTRATION D'IMMEUBLES
Adresse
LES TROIS ROUTES
49120 , CHEMILLE-EN-ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMILLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/1996
Siret
40414910600019
Code APE
702C
Adresse
LES GRIPOTS
44230 , ST SEBASTIEN SUR LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/1997
Siret
40414910600027
Code APE
702C
Adresse
80 BD AUGUSTE DURAND - MONTAIGU
85600 , MONTAIGU-VENDEE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/06/2024
Description
Dissolution à compter du 06/06/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/06/2024, siège de la liquidation : CHEMILLE ZONE INDUSTRIELLE DES TROIS ROUTES 49120 Chemillé-en-Anjou, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 14/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15850
Date d'ajout
24/06/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 06/06/2024 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
7866
Date d'ajout
24/10/2005
Description
Changement de gérant ANCIEN : MR DALBON PHILIPPE NOUVEAU : MR POUPARD JEAN NOEL REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL SUITE CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS Date d'effet : 26/07/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS : - ZAC GRIPOSTS - 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE GTC NANTES DU 23.01.96 PAR DECISION DU 20.11.1997 TRANSFERE AU 80 BD AUGUSTE DURAND 85600 MONTAIGU GTC LA ROCHE SUR YON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).