Entreprise : ARTEMISE - SIREN 404 119 695
Identité
(Entreprise radiée le 05/07/2021)
Dénomination
ARTEMISE
SIREN (siège)
404 119 695
Date d'immatriculation au RNE
18/03/2008
Date de fin de la personne morale
17/03/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
1 RUE ALAIN GERBAULT 35800 DINARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORDIER STEPHANE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Pleurtuit
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/01/2008
Siret
40411969500025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE ALAIN GERBAULT
35800 , DINARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/1996
Siret
40411969500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 VLA DE LA PAIX
94230 , CACHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6460
Date d'ajout
05/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/07/2021
Description
Dissolution à compter du 28/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/05/2021, liquidateur : CORDIER Stéphane, siège de la liquidation : le Tertre Esnault 35730 Pleurtuit, parution de la publicité légale : Le Pays Malouin paru le 08/07/2021
Numéro d'observation
6459
Date d'ajout
05/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/05/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DES STATUTS D'ORIGINE AU GREFFE DU SIEGE SOCIAL PRIMITIF : A CRETEIL LE 29.02.96 LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS : DU 16/02/96 AU 07/01/08 : 10 Villa de la Paix 94230 Cachan
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).