Entreprise : XAVIER TERLET CONSULTANTS - SIREN 404 106 049
Identité
Dénomination
XAVIER TERLET CONSULTANTS
Sigle
XTC
SIREN (siège)
404 106 049
Date d'immatriculation au RNE
29/02/1996
Début d’activité
02/02/1996
Date de fin de la personne morale
28/02/2095
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
92 RUE REAUMUR 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Terlet XAVIER , LOUIS , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Montreuil
Dénomination
DERMAGNE TKACH Associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/02/1996
Siret
40410604900053
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
Adresse
92 RUE REAUMUR
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1998
Siret
40410604900020
Code APE
741G
Adresse
21 RUE WEBER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2002
Siret
40410604900038
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
12 RUE BOULLE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2019
Siret
40410604900046
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
21 RUE DU FBG ST ANTOINE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1996
Siret
40410604900012
Code APE
741G
Adresse
17 RUE DES CAILLOTS
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1998B1678746
Date d'ajout
10/05/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1998B1678739
Date d'ajout
04/05/2021
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 26-02-2021
Numéro d'observation
1998B1678741
Date d'ajout
04/05/2021
Description
Associé unique la société PROTEINES SAS 92 rue Réaumur 75002 Paris 349 728 444 R.C.S. Paris
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
70951
Date d'ajout
23/11/1998
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).