Entreprise : SNC VSD - SIREN 404 103 392
Identité
Dénomination
SNC VSD
SIREN (siège)
404 103 392
Date d'immatriculation au RNE
16/11/2010
Début d’activité
29/11/2019
Date de fin de la personne morale
15/11/2095
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
La publication, édition et diffusion de magazines périodiques y compris leurs accessoires.
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Capital social
16020470.88 EUR
Adresse du siège
18 AV DE LA PORTE DE MONTMARTRE 75018 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ghosn GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LAFONT PRESSE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/11/2019
Siret
40410339200068
Enseigne
"VSD" "EDITION" "ACTUALITE"
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Édition de revues et périodiques
Adresse
18 AV DE LA PORTE DE MONTMARTRE
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/1996
Siret
40410339200019
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Édition de revues et périodiques
Adresse
6 RUE DARU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40410339200027
Code APE
221E
Adresse
90 RUE DE COURCELLES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
40410339200035
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Édition de revues et périodiques
Adresse
15 RUE GALVANI
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/1996
Siret
40410339200043
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Édition de revues et périodiques
Adresse
13 RUE HENRI BARBUSSE
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018B2357436
Date d'ajout
07/04/2023
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 07/04/2023 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 17/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B2357434
Date d'ajout
07/04/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 07/04/2023 arrête le plan de cession au profit de : Sas heroes media, . Sous le n° P202300290.
Numéro d'observation
2018B2357430
Date d'ajout
01/02/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS, a prononcé, en date du 01-02-2023, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro P202300290, date de cessation des paiements 01-08-2021, et a désigné juge-commissaire M. Dominique-paul Vallée , liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, , administrateur SCP d'Administrateurs Judiciaires Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, avec mission de gérer. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Avec poursuite d'activité jusqu'au 01/04/2023.
Numéro d'observation
2018B2357423
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 08/04/2021, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Georges Ghosn, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, met fin à la mission de SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet , 38 avenue Hoche 75008 Paris , Administrateur , maintient ,SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre , 5 rue de Palestro 75002 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201901934
Numéro d'observation
2018B2357421
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/11/2020 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 06/11/2020, soit jusqu'au 06/02/2021
Numéro d'observation
2018B2357412
Date d'ajout
14/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13/02/2020 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 06/02/2020, soit jusqu'au 06/08/2020
Numéro d'observation
2018B2357410
Date d'ajout
06/08/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 06/08/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201901934 date de cessation des paiements le 25/07/2019, et a désigné juge commissaire : M. Dominique-paul Vallée, administrateur : SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 06/02/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
79620
Date d'ajout
01/10/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de paris
Numéro d'observation
2018B235742
Date d'ajout
28/09/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2018B235741
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
59862
Date d'ajout
21/03/1996
Description
ACQUISITION D'ELEMENTS DE FONDS (ACTIF ET AUTRES) DES SOCIETES VSD (RCS PARIS B 309 245 223) ET SARL EDITIONS DE LA RUE CASSET TE (RCS PARIS B 389 313 412) NE CONSTITUANT PAS UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE - MODIFICATIONS DU 21 MARS 1996 - AU PRIX STIPULE DE 140000000 FRANCS - INSERTION DANS LE JOURNAL D'ANNONCES LEGA LES: PUBLICATEUR LEGAL DU 13/03/1996 - ENTREE EN JOUISSANCE LE 01/03/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).