Entreprise : SCI EFL - SIREN 404 084 402
Identité
Dénomination
SCI EFL
SIREN (siège)
404 084 402
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1996
Début d’activité
01/01/1996
Date de fin de la personne morale
22/02/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
27 RUE DE LA REPUBLIQUE 42400 SAINT-CHAMOND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORELLO SABINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
La Grand-Croix
Nom, Prénom(s)
LORELLO SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Lorette
Nom, Prénom(s)
LORELLO CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
La Terrasse-sur-Dorlay
Nom, Prénom(s)
LORELLO FRANCESCO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Cellieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40408440200027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
27 RUE DE LA REPUBLIQUE
42400 , SAINT-CHAMOND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40408440200019
Code APE
702C
Adresse
3 RUE CLAIR MATIN
42420 , LORETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/02/1996
Description
Historique des observations depuis le 23/02/1996 : Mention du 20/10/2005 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU : 28/07/2005 ANCIEN SIEGE : 42420 LORETTE - 3 RUE DU CLAIR MATIN-
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).