Entreprise : SCEA DU MAINE - SIREN 404 057 846
Identité
Dénomination
SCEA DU MAINE
SIREN (siège)
404 057 846
Date d'immatriculation au RNE
29/02/1996
Date de fin de la personne morale
28/02/2095
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LES BOURGNEUFS 53290 BIERNE-LES-VILLAGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROUGE ALAIN , LOUIS-PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
BIERNE-LES-VILLAGES
Nom, Prénom(s)
CAMUS BERNARD
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Saint-Denis-d'Anjou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/12/1995
Siret
40405784600010
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Objet agricole et accessoirement de travaux agricoles et travaux publics
Adresse
Lieudit 'les Bourgneufs'
53290 , Bierne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/12/1995
Siret
40405784600028
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
travaux agricoles... Objet agricole et accessoirement de travaux agricoles et travaux publics
Adresse
1 RUE LUCIEN DELVAL
02420 , LEHAUCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5780
Date d'ajout
24/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/06/2021 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/06/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 01-06-2021
Numéro d'observation
5820
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2017 : Changement de qualité : CAMUS Bernard, Gérant associé devient Associé Journal d'annonces légales : Le Publicateur Libre du 23/11/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/03/1996
Description
Observations concernant l'établissement situé 1 ru e Lucien Delval 02420 Lehaucourt : OUVERTURE DE CE T ETABLISSEMENT SECONDAIRE A COMPTER DU 22 JANVIER 1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).