Entreprise : SCI LAUBER - SIREN 404 013 039
Identité
(Entreprise radiée le 16/09/2019)
Dénomination
SCI LAUBER
SIREN (siège)
404 013 039
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1996
Date de fin de la personne morale
21/02/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
4 B RUE GEORGES BRASSENS 59163 CONDE SUR L'ESCAUT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRICAT MIREILLE
Nom d'usage
DELTOMBE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Condé sur l'Escaut
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/02/1996
Siret
40401303900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
299 RUE JEAN JAURES
59860 , BRUAY SUR L'ESCAUT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/02/1996
Siret
40401303900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de biens immobiliers Propriété, administration, gestion, entretien réparations, mise en valeurs de tous biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire
Adresse
4 B RUE 4 bis rue Georges Brassens
59163 , Condé sur l'Escaut - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
16/09/2019
Description
Dissolution à compter du 31-05-2019, Journal publicateur : La Gazette du Nord Pas de Calais DU : 26-07-2019, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
16/09/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 16-09-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 31-05-2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).