Entreprise : GUIMPERIE DE L'ARDECHE - SIREN 403 944 523
Identité
Dénomination
GUIMPERIE DE L'ARDECHE
Sigle
G.D.A.
SIREN (siège)
403 944 523
Date d'immatriculation au RNE
14/02/1997
Début d’activité
30/10/1996
Date de fin de la personne morale
13/02/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
FABRICATION VENTE DE DORURES, FRANGES, ET DE MOULINAGES. HOLDING
Code APE
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Capital social
250250 EUR
Adresse du siège
26 AV VICTOR TASSINI 07130 SAINT-PERAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOCIETE DU CAUX
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Julien-d'Intres
Établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2023
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
30/10/1996
Siret
40394452300030
Code APE
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
fabrication vente de dorures, franges, et de Moulinages. holding
Adresse
LE VILLAGE
07310 , SAINT-JULIEN-D'INTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
30/10/1996
Siret
40394452300048
Code APE
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
fabrication et vente de dorures,franges,MOULINAGES
Adresse
LA JALLAT
07310 , SAINT-JULIEN-D'INTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/07/2023
Siret
40394452300055
Code APE
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Activité principale
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Adresse
26 AV VICTOR TASSINI
07130 , SAINT-PERAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/1996
Siret
40394452300022
Code APE
175G
Adresse
14 RUE CREPET
69007 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40394452300014
Code APE
741J
Adresse
52 AV AUGUSTE RENOIR
92500 , RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1257
Date d'ajout
12/07/2006
Description
SUIVANT AGE DU 25.01.2006, LE CAPITAL SOCIAL A ETE REDUIT,AUGMENTE ET PORTE A 650 000 EUROS, A COMPTER DE CE JOUR. PUBLICATION : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 15.07.2006.
Numéro d'observation
1615
Date d'ajout
21/10/2005
Description
CESSION DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE PASSEMENTERIE SUR METIERS CROCHET EXPLOITE A INTRES (ETS SECONDAIRE),A LA SOCIETE PASSEMENTERIE DE L'ARDECHE (2005 B 194),A COMPTER DU 01.09.2005. SUIVANT ACTE SSP DU 01.09.2005. PUBLICATION : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 24.09.2005.
Numéro d'observation
1616
Date d'ajout
21/10/2005
Description
CESSION DE LA BRANCHE D'ACTIVITEDE PASSEMENTERIE SUR METIERS CROCHETS EXPLOITE A SAINT JULIEN BOUTIERES, A LA SOCIETE PASSEMENTERIE DE L'ARDECHE (2005 B 194) A COMPTER DU 01.09.2005. SUIVANT ACTE SSP DU 01.09.2005 PUBLICATION : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 24.09.2005.
Numéro d'observation
1563
Date d'ajout
08/10/2002
Description
SUIVANT A.G.O. DU 28.06.2002., MR SUCROT OLIVIER DT A LYON (69) A ETE NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR IMBERT DES GRANGES GUY DEMISSIONNAIRE, DE PLUS SUIVANT A.G.E. DU 19.07.2002., IL A ETE DECIDE LA TRANSFORMATION DE LA STE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, MR OLIVIER D'ESTAINTOT A ETE NOMME PRESIDENT, A COMPTER DE CE JOUR. PUBLICATION : L'HEBDO DE L'ARDECHE DU 20.09.2002.
Numéro d'observation
255
Date d'ajout
03/03/1997
Description
SUIVANT AGE DU 03.02.97, LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE LYON (69007) 14 RUE CREPET A ST JULIEN BOUTIERES (07310 ST MARTIN DE VALAMAS) (ANCIEN ETS SECONDAIRE), A COMPTER DU 01.01.97 PUBLICATION : LES PETITES AFFICHES LYONNAISES DES 15-19 FEVRIER 1997 ET L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 22.02.97.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONSTITUTION AU GREFFE DE NANTERRE : DEPOT AU GREFFE LE 21.03.96 PUBLICATION : L'EVEIL TRANSFERT A LYON : DEPOT AU GREFFE LE 19.07.96 PUBLICATION : PETITES AFFICHES LYONNAISES DU 22.06.96.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).