Entreprise : SCI PAMIR - SIREN 403 944 135
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2024)
Dénomination
SCI PAMIR
SIREN (siège)
403 944 135
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1996
Date de fin de la personne morale
27/02/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
230 CHE DES FAISSES 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TROUBLE GERARD , HUBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Six-Fours-les-Plages
Nom, Prénom(s)
Trouble NATHALIE , FLORENCE , CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Six-Fours-les-Plages
Nom, Prénom(s)
Trouble BENJAMIN , GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Champcueil
Nom, Prénom(s)
Trouble ANTHONY , ADRIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Antony
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/02/1996
Siret
40394413500033
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DU BAS. DE VILLIERS LE MLN.
77580 , VILLIERS-SUR-MORIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BRULE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/02/1996
Siret
40394413500017
Adresse
LD LA MOINERIE
77120 , BEAUTHEIL-SAINTS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/2005
Siret
40394413500025
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 AV DE LA FOULEE
77100 , NANTEUIL-LES-MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/02/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/06/2020
Siret
40394413500041
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location de tous immeubles.
Adresse
230 CHE DES FAISSES
83140 , SIX-FOURS-LES-PLAGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
29/07/2020
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 230 Chemin des Faïsses 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES RC TOULON LE 16-06-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/02/1996
Description
Observations concernant l'établissement situé 17 a venue DE LA FOULEE 77100 Nanteuil-lès-Meaux : NOM COMMERCIAL : SCI PAMIR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/02/1996
Description
Historique : Mention du 02/05/2005 : TRANSFERT DU SIEGE DU LIEUDIT LA MOINERIE 77120 SAINTS A COMPTE R DU 29.03.2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).