Entreprise : SCI D.J.L. - SIREN 403 911 415
Identité
(Entreprise radiée le 23/01/2024)
Dénomination
SCI D.J.L.
SIREN (siège)
403 911 415
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1996
Fermeture de l'établissement - 40391141500012
- Date d'effet de la fermeture : 23/01/2024
Date de fin de la personne morale
22/02/2046
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
38 RUE DUPLESSIX 56430 MAURON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELATOUCHE JEAN-LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
DELATOUCHE FREDERIC , DENIS , SYLVIE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Questembert
Nom, Prénom(s)
DELATOUCHE NELLY , DIDIER , JOSIANE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Caen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1996
Siret
40391141500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
38 RUE DUPLESSIX
56430 , MAURON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
860
Date d'ajout
23/01/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Vannes le 23/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10331
Date d'ajout
31/12/2020
Description
Modification relative aux associés à compter du 31/12/2019 : Nouveau : DELATOUCHE Frédéric, Denis, Sylvie, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DELATOUCHE Nelly, Didier, Josiane, Marie, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : DELATOUCHE Jean-Louis, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
10335
Date d'ajout
31/12/2020
Description
Cessation d'activité à compter du 31/12/2019 Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2019 Liquidateur : DELATOUCHE Jean-Louis, 24 rue Charles Armand, 56000 Vannes Le siège de la liquidation est fixé à : Vannes (56000), 24 rue Charles Armand Journal d'annonces légales : Le Pontivy Journal en date du 17/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).