Entreprise : HOLJAM SA - SIREN 403 909 534
Identité
Dénomination
HOLJAM SA
SIREN (siège)
403 909 534
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1996
Date de fin de la personne morale
14/02/2095
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
65100 EUR
Adresse du siège
45 RUE MAURICE BERTEAUX 78600 LE MESNIL-LE-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEGARD LUCIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Abzac
Nom, Prénom(s)
BASTHISTE PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
MECHINAUD YVELINE
Nom d'usage
FATOUX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Cormeilles-en-Parisis
Nom, Prénom(s)
MARCHAL ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
La Frette-sur-Seine
Dénomination
FIDUCIAIRE TECHNIQUE ET COMPTABLE DE L'OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Laval
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/01/1996
Siret
40390953400030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
45 RUE 45 Rue MAURICE BERTEAUX
78600 , Le Mesnil-le-Roi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
40390953400022
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
DOMAINE DE LONGEVILLE
16500 , ESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/1996
Siret
40390953400014
Code APE
741J
Adresse
17 RUE THIERS
78110 , LE VESINET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86162
Date d'ajout
26/04/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de ANGOULEME en date du 11/04/2012 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
71312
Date d'ajout
30/11/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de ANGOULEME prononce en date du 27/09/07 , la résolution du plan et la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements 01/03/07 désigne juge commissaire Monsieur COHEN Jean-Michel , juge commissaire suppléant Monsieur SIMONIAN Maurice , liquidateur Maître TORELLI Jean-François, 17 rue de Perigueux - 16000 ANGOULEME . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
37766
Date d'ajout
10/05/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de ANGOULEME en date du 20/04/2006 , arrêtant le plan de continuation, , nomme commissaire à l'exécution du plan ME LAUREAU Jean Louis de la SCP LAUREAU JEANNEROT 7, rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES
Numéro d'observation
25424
Date d'ajout
11/10/2005
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME en date du 22 SEPTEMBRE 2005 a prononcé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 31 MARS 2006
Numéro d'observation
21858
Date d'ajout
21/07/2005
Description
Par jugement en date du 30 Juin 2005 le Tribunal de Commerce d'Angouleme a prononcé la poursuite d'activité jusqu'au 22 Septembre 2005. Procédure commune avec SA AXE 6 et SARL ALLGARDE
Numéro d'observation
18448
Date d'ajout
13/05/2005
Description
Le tribunal de commerce de ANGOULEME , a prononcé en date du 01/04/05 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié , date de cessation des paiements le 29/03/05 , et a désigné juge commissaire M. Bernard MOREAU , administrateur SCP LAUREAU JEANNEROT 7 rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES avec pour mission : surveillance , représentant créanciers Maître TORELLI Jean François 17 rue de Perigueux 16000 ANGOULEME Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).