Entreprise : ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE - SIREN 403 883 416
Identité
Dénomination
ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
Sigle
SEEI
SIREN (siège)
403 883 416
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1996
Début d’activité
12/02/1996
Date de fin de la personne morale
18/02/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Travaux d'électricité, maintenance des installations électriques, prestations d'ensemblier intégrant la partie mécanique.
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Capital social
251100 EUR
Adresse du siège
LES ROCHETTES 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEMAR JEREMY , MICHEL , HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Rezé
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/02/1996
Siret
40388341600022
Nom commercial
ACTEMIUM
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux d'électricité, maintenance des installations électriques, prestations d'ensemblier intégrant la partie mécanique.
Adresse
LES ROCHETTES
44550 , MONTOIR-DE-BRETAGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/02/1996
Siret
40388341600014
Code APE
453A
Adresse
48 RUE DU TILLOU
44550 , MONTOIR-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/02/2008
Description
225020080219 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 01/01/2008 Ancien président : Mr LE DOARE Gilles Marie. Président de la société : Mr FEVRE Christian René.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/03/2007
Description
070020070314 ********* NOUVEAU NOM COMMERCIAL Date d'effet de la formalité: 01/01/2007 ... nouveau nom commercial : ACTEMIUM
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/11/2004
Description
120020041129 ********* Transformation en S.A.S. Date d'effet de la formalité: 24/09/2004 Changement de forme juridique de : S.A.R.L. en : Société par actions simplifiée Anc. Gerant : M. LE DOARE Gilles Marie. PRESIDENT : M. LE DOARE Gilles Marie. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUL. : SA DELOITTE TOUCHE TOHMATSU-PARIS AUDIT. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPL. : Cabinet BEAS.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/07/2004
Description
700020040706 KCON20040706 ********* Modification du capital Date d'effet de la formalité: 01/06/2004 Changement de capital social de : 228600.00 EUR en : 251100.00 EUR
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/07/2003
Description
225020030724 ********* Changement composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 21/05/2003 Anc. Gerant : M. BRASSE Richard Marcel Roland. GERANT : M. LE DOARE Gilles Marie.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
25/09/2001
Description
225020010925KCON ********* Changement composition de la gérance ********* CONVERSION CAPITAL EN EUROS Date d'effet de la formalité: 29/06/2001 Changement de capital social de : 1500000.00 FRF en : 228600.00 EUR Anc. Gerant : M. LE MOULLEC François René. GERANT : M. BRASSE Richard Marcel Roland.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
07/09/2001
Description
886020010907 ********* Reconstition des capitaux propres Date d'effet de la formalité: 14/01/1999
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/02/1996
Description
Historique : - MODIFICATION DU 27/3/1996 : Au 12/2 /1996 MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE SUITE A L'ACH AT DU FONDS - MODIFICATION DU 9/9/1998 : En assemb lée en date du 15/4/1998 NOMINATION DE Mr LE MOULL EC François en qualité de gérant, en remplacement de Mr Marcel CABANES démissionnaire. - MODIFICATIO N DU 7.1.2000, AU 1.12.99, TRANSERT DU SIEGE ET PR INCIPAL DE 48 RUE TILLOU 44550 MONTOIR DE BRETAGNE A ZA LES ROCHETTES 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).