Entreprise : SCI LES SIRENES - SIREN 403 851 603
Identité
Dénomination
SCI LES SIRENES
SIREN (siège)
403 851 603
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1996
Début d’activité
31/12/1995
Date de fin de la personne morale
16/02/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE GESTION ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT D'UN IMMEUBLE SIS A BARNEVILLE CARTERET, 6 RTE DE LA CORNICHE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
253065.37 EUR
Adresse du siège
6 RTE 6 Route de la Corniche 50270 Barneville-Carteret FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Barneville
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUMONT JEAN-BAPTISTE , NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
47301 PETALING JAYA
Nom, Prénom(s)
CHAUMONT SEBASTIEN , ANDRE-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
LYON 7E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
CHAUMONT JEAN-BLAISE , BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
CHAUMONT ANNE-GABRIELLE , DESIREE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Saleux
Nom, Prénom(s)
CHAUMONT GERMAIN , EDOUARD , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Saint-Pierre-du-Val
Nom, Prénom(s)
CHAUMONT JEAN-JOSEPH , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
CHEVERRY FRANCOIS , ROGER , GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Le havre
Nom, Prénom(s)
CHEVERRY JEAN-PHILIPPE , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Saint-Bandry
Nom, Prénom(s)
CHEVERRY Stéphane , Nicolas , Gabriel
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Angers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1995
Siret
40385160300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété gestion administration exploitation par bail ou autrement d'un immeuble sis à Barneville-Carteret, 6 RTE de la corniche
Autres Activités
Propriété gestion administration exploitation par bail ou autrement d'un immeuble sis à Barneville-Carteret, 6 RTE de la corniche
Adresse
6 RTE 6 Route de la Corniche
50270 , Barneville-Carteret - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Barneville
Observations
Numéro d'observation
1049
Date d'ajout
26/04/2007
Description
CHGT D ASSOCIES A COMPTER DU 27/07/2006 : PARTANT : MME FAVEREAU ANNE-MARIE / NVX : MR CHAUMONT JEAN-BAPTISTE, MR CHAUMONT SEBASTIEN, MR CHAUMONT JEAN-BLAISE, MME CHAUMONT ANNE-GABRIELLE, MR CHAUMONT GERMAIN
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).