Entreprise : AUM ARCHITECTURE - SIREN 403 807 688
Identité
Dénomination
AUM ARCHITECTURE
SIREN (siège)
403 807 688
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1996
Début d’activité
01/08/2006
Date de fin de la personne morale
08/02/2095
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Profession d'architecte et d'urbaniste. Participation à toute mission d'aménagement et d'urbanisme, toutes études et expertises.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
36640 EUR
Adresse du siège
68 RUE SOMMEILLER 73000 CHAMBERY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TASSAN-CASER MICHEL , VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Chambéry
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2006
Siret
40380768800037
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Profession d'architecte et d'urbaniste. Participation à toute mission d'aménagement et d'urbanisme, toutes études et expertises.
Adresse
68 RUE SOMMEILLER
73000 , CHAMBERY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
40380768800029
Code APE
742A
Adresse
73130 , SAINT-AVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
40380768800011
Code APE
742A
Adresse
18 RUE PARC DE L'ETALOPE
73000 , BASSENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/08/2006
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal de BASSENS (73000), 18 Parc de l'Etalope exploité du 01/12/1995 au 01/08/2006 à CHAMBERY (73000), 68 rue Sommeiller à compter du 01/08/2006.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/02/1996
Description
Historique des observations depuis le 09/02/1996 : Assemblée générale du 28/09/1998 : Trannsformation de la SELARL (RCS 96D23) en SARL à compter du 01/07/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).