Entreprise : CO FRA ME - SIREN 403 801 012
Identité
(Entreprise radiée le 05/07/2000)
Dénomination
CO FRA ME
SIREN (siège)
403 801 012
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1997
Fermeture de l'établissement - 40380101200028
- Date d'effet de la fermeture : 29/10/1998
Date de fin de la personne morale
29/06/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 Francs français
Adresse du siège
35 RUE DU BAC 94480 ABLON-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCILLE FABRICE , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/10/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
40380101200028
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes activités concernant le bâtiment et en particulier l'exercice des missions de bureau d'étude la fourniture la vente la pose et la réalisation et tous travaux d'aménagement ou de rénovation dans le secteur du bâtiment
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Adresse
35 RUE 35 Rue DU BAC
94480 , Ablon-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14703
Date d'ajout
05/07/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/07/2000 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Gueye Moctar , nom du liquidateur : Me Cariven Jacqueline . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 04.07.00
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2242
Date d'ajout
06/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m Moctar Gueye juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
16695
Date d'ajout
30/10/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 29/10/1998 , la liquidation judiciaire sous le numéro 98j01063 , date de cessation des paiements le 30/09/1998 , désigne juge commissaire m. Jean pierre Lejeunes , juge commissaire suppléant m Alain Duhamel , liquidateur me Jacqueline Cariven 9 et 11 rue Georges Enesco 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
15866
Date d'ajout
16/10/1998
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 16/10/1998
Numéro d'observation
78016
Date d'ajout
27/11/1997
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
01 1998-09-30 CESSATION DE PAIEMENT 1999-09-16 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,18 1998-10-29 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 1998-12-16 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,19 2000-07-04 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2000-07-17 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,24 1999-11-25 INTERDICTION DE GERER 1999-12-02 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).