Entreprise : SCI VALFRE - SIREN 403 793 235
Identité
Dénomination
SCI VALFRE
SIREN (siège)
403 793 235
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1996
Début d’activité
18/01/1996
Date de fin de la personne morale
17/01/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION, LA VENTE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU BIENS ET DROITS IMMOBILIERS.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
112050.03 EUR
Adresse du siège
6 RUE GEORGES PALMOT 97351 MATOURY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALIAME DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Matoury
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/01/1996
Siret
40379323500025
Nom commercial
SCI VALFRE
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION, LA VENTE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU BIENS ET DROITS IMMOBILIERS.
Autres Activités
LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION, LA VENTE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU BIENS ET DROITS IMMOBILIERS.
Adresse
6 RUE GEORGES PALMOT
97351 , MATOURY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/01/1996
Siret
40379323500017
Code APE
702A
Adresse
59 RUE JUSTIN CATAYEE
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1336
Date d'ajout
09/10/2001
Description
Transfert du siège social ANCIEN : 59 RUE JUSTIN CATAYEE - 97300 CAYENNE NOUVEAU : 6 RUE GEORGES PALMOT - 97351 MATOURY (A COMPTER DU 13.06.2000) ANNONCES LEGALES : SEMAINE GUYANAISE DU 13.09.2001 GERANT MAINTENU : VALIAME DANIEL
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 735 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 112 050.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).