Entreprise : SCHNEIDER BROTHERS &PARTNERS SARL - SIREN 403 744 030
Identité
Dénomination
SCHNEIDER BROTHERS &PARTNERS SARL
Sigle
S ET B
SIREN (siège)
403 744 030
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1996
Date de fin de la personne morale
29/01/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
52500 EUR
Adresse du siège
LD CARDONNET 97114 TROIS-RIVIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AYME JOUVE PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/01/1996
Siret
40374403000012
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS BIENS, MEUBLES ET IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS EN VUE DE LA VENTE, NEGOCE DESDITS BIENS, LA REALISATION DIRECTEMENT ET/OU PAR DETENTION EN TOUT OU PARTIE DE TOUTES SOCIETES DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLES EN VUE DE LA REVENTE.- NEGOCE AGRO-ALIMENTAIRE, BIENS D'EQUIPEMENT ET MATERIEL DE TRANSPORT. PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES COMMERCIALES. REALISATION VENTE IMPORTATION ET EXPORTATION DE PRODUITS BIODEGRADABLES - CONCEPTION FABRICATION ET NEGOCE DE TECHNIQUES - PRODUITS ET MATERIELS DESTINEES A RENDRE L'EAU POTABLE ET A LA DESSERVIR AUX USAGERS
Adresse
LD Lieu-dit DIT CARDONNET
97114 , Trois-Rivières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
368
Date d'ajout
02/03/2010
Description
Changement de gérantANCIEN GERANT MR ARESKI SAIBNOUVEAU GERANT MR AYME JOUVE PHILIPPEPUBLICATION DANS LE JOURNAL FRANCE ANTILLES EN DATE DU 30/12/2009Date d'effet : 16/11/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
823
Date d'ajout
21/04/2009
Description
Changement de dénominationANCIENNE DENOMINATION S ET B PARTICIPATIONNOUVELLE DENOMINATION SCHNEIDER BROTHERS & PARTNERS SARLANCIEN GERANT MR TREDOUZE DANIELNOUVEAU GERANT MR ARESKI SAIBPUBLICATION DANS LE JOURNAL FRANCE ANTILLES EN DATE DU 26/03/2009Date d'effet : 21/02/2009
Numéro d'observation
848
Date d'ajout
03/04/2007
Description
Suppression/suspension d'activitéDE PRODUITS ET MATERIELS DESTINEES A RENDRE L'EAU POTABLE ET A LA DESSERVIR AUX USAGERSSUPPRESSION DU NOM COMMERCIAL BURONREPRISE PAR LE PROPRIETAIRE SUITE FIN DE LOCATION GERANCEDate d'effet : 21/06/2005
Numéro d'observation
3261
Date d'ajout
26/10/2006
Description
Modification sur les dirigeantsANCIEN GERANT MR PHILIPPE ROBERTNOUVEAU GERANT MR TREDOUZE DANIELPUBLICATION DANZ LE JIOURNALFRANCE ANTILLES EN DATE DUJ 22/09/2006Date d'effet : 07/06/2006
Numéro d'observation
1216
Date d'ajout
03/05/2005
Description
Adjonction d'activitéDE REALISATION VENTE IMPORTATION ET EXPORTATION DE PRODUITS BIODEGRADABLES- CONCEPTION FABRICATION ET NEGOCE DE TECHNIQUES PRODUITS ET MATERIELS DESTINES A RENDRE L'EAU POTABLE ET A LA DESSERVIR AUX USAGERS.NOUVEAU GERANT M. ROBERT PHILIPPENOUVELLE DENOMINATION S & B PARTICIPATIONNOUVELLE FORME JURIDIQUE SARLNOUVEAU CAPITAL SOCIAL 52 500 EUROSDate d'effet : 10/02/2005
Numéro d'observation
2100
Date d'ajout
05/08/2004
Description
Modification sur les dirigeantsANCIEN ASSOCIES SCHNEIDER & BOYELDIEU HOLDING LIMITED ,SCHNEIDER &BOYELDIEU HOLDING SANOUVEAU ASSOCIES EN COMMANDITAIRES ET COMMANDITES : SCHNEIDER &FLEMING HOLDING LTD,SCH & FLEMING HOLDING LIMITED SARL,Date d'effet : 12/03/2003
Numéro d'observation
3451
Date d'ajout
14/10/2002
Description
Modification autreANCIEN ASSOCIE COMMANDITE GERANT SACIF,SEGUR PARTICIPATIONS NOUVEAU ASSOCIE COMMANDITE SCHNEIDRE BOYELDIEU HOLDING SA,SCHNEIDER BOYELDIEU HOLDING LTD A COMPTER DU 14/09/2000
Numéro d'observation
900
Date d'ajout
09/04/1999
Description
DEMISSION DE LA SA SCHNEIDER BOYELDIEU HOLDING SA, GERANT-COMMANDITE DEMISSION DE MR TORRENT JACQUES, COMMANDITAIRE, DEMISSION DE MR AUVERGNE ALAIN, COMMANDITAIRE NOMINATION DE SEGUR PARTICIPATIONS,ASSOCIE COMMANDITE & GERANT A COMPTER DU 06.08.98 DEMISSION DE SEGUR PARTICIPATION (EX VIKING PARTICIPATIONS) DE SES FONCTIONS D'ASSOCIE COMMANDITE ET GERANT ET SA NOMINATION EN QUALITE D'ASSOCIE COMMANDITAIRE, A COMPTER DU 28.12.99
Numéro d'observation
538
Date d'ajout
16/01/1998
Description
Changement de dénominationANCIENNE : S & B NOUVELLE : S & B PARTICIPATION AUGMENTATION DU CAPITAL : ANCIEN : 50.000 F - NOUVEAU : 350.000 F NOMINATION DE MR TORRENT JACQUES ET MR AUVERGNE ALAIN, ASSOCIES COMMANDITAIRES EN REMPLACEMENT DE MR AYME-JOUVE, DEMISSIONNAIRE ADJONCTION D'ACTIVITE DE NEGOCE EN TOUT DOMAINE, NOTEMMENT AGRO- ALIMENTAIRE, BIENS D'EQUIPEMENT ET MATERIEL DE TRANSPORT. A COMPTER DU 17.11.97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT D'ACTES : ACTES DE CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 06.08.98 ENTRE MR ALAIN AUVERGNE ET LA STE VIKING PARTICIPATION. ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 04.08.98 ENTRE MR TORRENT JACQUE ET LA STE VIKING PARTICIPATION. ACTE DE CESSION EN DATE DU 06.08.98 ENTRE LA STE SCHNEIDER BOYELDIEU HOLDING ET LA STE VIKING PARTICIPATION. ENREGISTRES LE 15 OCTOBRE 1998. DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 14/09/2000 ENREGISTRE AU GREFFE LE 14/12/2000.Par jugement du 20/10/2011 le TMC de POINTE A PITRE ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SCHNEIDER BROTHERS & PARTNERS "SETB" SARL fixe la date de cessation des paiements du 20/04/2010 désigne M MOUEZA juge commissaire M BOUTON juge commissaire suppléant désigne Me DUMOULIN liquidateur désigne M AYME JOUVE mandataire représentant le débiteur désigne M VOUTIER commissaire priseur la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard 1 an compter de la présente décisiion
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).