Entreprise : SCI LEAL - SIREN 403 731 979
Identité
(Entreprise radiée le 28/11/2023)
Dénomination
SCI LEAL
SIREN (siège)
403 731 979
Date d'immatriculation au RNE
26/10/2005
Date de fin de la personne morale
25/10/2056
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
34 RUE AUGUSTE PERRET 94800 VILLEJUIF FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
34-36
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHEN ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
MAHFOTA NATHALIE
Nom d'usage
COHEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Thiais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/08/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
40373197900015
Code APE
702C
Adresse
235 B RUE DE VAUGIRARD
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
40373197900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'acquisition et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et notamment d'un immeuble sis à VILLEJUIF
Adresse
34 RUE 34-36 Rue Auguste Perret
94800 , Villejuif - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
34-36
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
61869
Date d'ajout
28/11/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Créteil le 28/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18417
Date d'ajout
04/07/2016
Description
Dissolution à compter du 31/05/2016 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/06/2016 siège de la liquidation Au domicile du liquidateur : Mme MAHFOTA Nathalie épouse COHEN parution de la publicité légale LES ECHOS du 14/06/2016
Numéro d'observation
23053
Date d'ajout
26/10/2005
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).