Entreprise : 2R DAUPHINE - SIREN 403 699 242
Identité
Dénomination
2R DAUPHINE
SIREN (siège)
403 699 242
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1996
Début d’activité
27/12/1995
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 40369924200018
- Date d'effet de la fermeture : 02/02/2004
Fermeture de l'établissement - 40369924200026
- Date d'effet de la fermeture : 01/05/2010
Date de fin de la personne morale
25/02/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Rénovation, ravalement, étanchéité, peinture sur ouvrage, de bâtiments et de génie civil, maçonnerie générale.
Code APE
4329A - Travaux d'isolation
Capital social
99091.86 EUR
Adresse du siège
12 RUE OLYMPE DE GOUGES 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER BENOIT , PIERRE , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Duingt
Nom, Prénom(s)
ROIRON DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
ECA EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/12/1995
Siret
40369924200034
Nom commercial
2R DAUPHINE
Enseigne
2R DAUPHINE
Code APE
4329A - Travaux d'isolation
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Rénovation, ravalement, étanchéité, peinture sur ouvrage, de bâtiments et de génie civil, maçonnerie générale.
Adresse
12 RUE OLYMPE DE GOUGES
38400 , SAINT-MARTIN-D'HERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/12/1995
Siret
40369924200018
Code APE
454M
Adresse
1 RUE DENIS PAPIN
38800 , LE PONT-DE-CLAIX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES ILES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/2004
Siret
40369924200026
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Activité principale
Travaux de peinture et vitrerie
Adresse
12 RUE HENRI DUNANT
38180 , SEYSSINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/028275
Date d'ajout
28/11/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 28/11/2023 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000106
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.
Numéro d'observation
F18/017659
Date d'ajout
06/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 06/11/2018 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble - Date de cessation des paiements : 20/04/2018
Numéro d'observation
F18/006377
Date d'ajout
30/04/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 30/04/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 Rue Général Mangin 38100 Grenoble, Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 05 place Robert Schuman 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 20/04/2018
Numéro d'observation
F10/007960
Date d'ajout
17/06/2010
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 12 Rue Henri Dunant 38180 SEYSSINS au 12 Rue Olympe de Gouges 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES à compter du
Numéro d'observation
F05/010911
Date d'ajout
12/09/2005
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées. Dépôt le 09/09/2005.
Numéro d'observation
F04/004352
Date d'ajout
20/04/2004
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 1 Rue Denis Papin 38800 LE PONT DE CLAIX à 12 Rue Henri Dunant 38180 SEYSSINS à compter du 02.02.2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 05.02.1996 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 19.01.1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).