Entreprise : SCI LES TILLEULS - SIREN 403 666 951
Identité
(Entreprise radiée le 14/01/2022)
Dénomination
SCI LES TILLEULS
SIREN (siège)
403 666 951
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1996
Date de fin de la personne morale
07/02/2046
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
154735.75 EUR
Adresse du siège
SOUS SAINT JEAN 01630 SAINT-JEAN-DE-GONVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT JEAN DE GONVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAND HANS , RUDOLF
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Nom, Prénom(s)
BERTOL DE LA TORRE JUAN , MANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
FERNEY VOLTAIRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/09/1995
Siret
40366695100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISIITON DE TOUS IMMEUBLES, GESTION ET DISPOSITION DES IMMEUBLES DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE
Adresse
SOUS SAINT JEAN
01630 , SAINT GENIS POUILLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT JEAN DE GONVILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1306
Date d'ajout
14/01/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Bourg-en-Bresse le 14/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19817
Date d'ajout
14/10/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 015 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 154 735.75 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).