Entreprise : SARL BRUNI - SIREN 403 659 352
Identité
Dénomination
SARL BRUNI
SIREN (siège)
403 659 352
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1996
Début d’activité
01/08/2017
Date de fin de la personne morale
31/01/2046
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1997
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
54468 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LABBEY DE POMPIERES 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MACAREZ GEORGES , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
BRUHY MONIQUE , MADELEINE , BERNADETTE
Nom d'usage
MACAREZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2017
Siret
40365935200021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 RUE DE LABBEY DE POMPIERES
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/01/1996
Siret
40365935200013
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
92 RUE DU CHATEAU
02420 , SEQUEHART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/02/1996
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET CREE UN FONDS JOURNAL CONSTITUTION : PICARDIE LA GAZETTE DU 30 JANVIER 1996 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU 01 FEVRIER 1996 24/05/1996 INSC.MOD. A.G.E. EN DAT E DU 13 FEVRIER 1996 * ANCIEN CAPITAL : 320.000,00 FRANCS * NOUVEAU CAPITAL : 356.000,00 FRANCS JOUR NAL PICARDIE LA GAZETTE DU 07 MAI 1996 DEPOT AU GR EFFE DU 22 MAI 1996 17/09/1996 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 30 JUILLET 1996 * TRANSFORMATION DE LA SO CIETE DE SCI EN SARL A COMPTER DU 30 JUILLET 1996 (PRECEDEMMENT IMMATRICULEE AU RCS SAINT-QUENTIN 96 D13) * ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SCI BRUNI * NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE : SARL BRUNI * NOMI NATION DE MONSIEUR MACAREZ GEORGES ET DE MADAME MA CAREZ NEE BRUHY MONIQUE EN QUALITE DE CO-GERANTS, EN REMPLACEMENT DE MESSIEURS BRUNO ET NICOLAS MACA REZ. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 17 SEPTEMBRE 1 996 DEPOT AU GREFFE DU 17 SEPTEMBRE 1996 09/08/200 1 INSC.MOD. A.G.E. DU 29.06.2001 * AUGMENTATION DU CAPITAL PUIS CONVERSION EN EUROS - ANCIEN CAPITAL : 356.000 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL : 54.468 EUROS JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 15.08.2001 DEPOT A U GREFFE DU 09.08.2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).