Entreprise : L'ALBATROS YACHT CLUB - SIREN 403 642 465
Identité
(Entreprise radiée le 23/10/2001)
Dénomination
L'ALBATROS YACHT CLUB
SIREN (siège)
403 642 465
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1996
Date de fin de la personne morale
12/02/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
AV FOCH 94700 MAISONS-ALFORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAPORTE ELIANE EPOUSE CREUZIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
SAINT MAUR DES FOSSES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/12/1995
Siret
40364246500013
Code APE
804A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
L'exploitation de centres d'enseignement de navigation aérienne et nautique la vente l'achat de tous véhicules terrestres aériens et nautiques préparation aux permis bateau licence de pilotage ainsi permis de chasse
Adresse
AV 1 Domaine DE CHATEAU GAILLARD
94700 , Maisons-Alfort - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1301
Date d'ajout
23/10/2001
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
811
Date d'ajout
12/10/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11/10/2001 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Pierrelle Bernard , nom du liquidateur : Me Pellegrini gilles
Numéro d'observation
18412
Date d'ajout
15/09/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 14/09/2000 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2000j00684 , date de cessation des paiements le 14/03/1999 , désigne juge commissaire M. Pierrelle Bernard , juge commissaire suppléant M. Floccari Nino Michel , liquidateur Me Pellegrini gilles 4 le parvis de saint Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).