Entreprise : SARL MEUBLES FABIEN - SIREN 403 590 706
Identité
Dénomination
SARL MEUBLES FABIEN
SIREN (siège)
403 590 706
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1996
Dissolution
Date de fin de la personne morale
29/01/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD LE MAINE MERLE 16300 SAINT-MEDARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABIEN VALERIE , ISABELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Saint Medard De Barbezieux
Nom, Prénom(s)
FABIEN VALERIE
Nom d'usage
FABIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
ST MEDARD DE BARBEZIEUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40359070600012
Code APE
361G
Code APRM
4332CZ - Agencement de lieux de vente
Origine du fonds
Création
Activité principale
Agencement et fabrique de meubles et accessoirement ebenisterie et menuiserie.
Code APRM
4332CZ - Agencement de lieux de vente
Code APRM
4332CZ - Agencement de lieux de vente
Adresse
LD "Le Maine Merle"
16300 , Saint Medard De Barbezieux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/12/2010
Description
: Radiation d'office effectuée par le greffier suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (article R.123-130 du code de commerce).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/12/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Angoulême du 24/12/2010 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
22/07/2010
Description
: Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 28/06/2010 nommant: Mr Pierre CORMAU en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Guy LEVRON
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/10/2008
Description
- Date de dissolution : 14/12/2006.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/10/2008
Description
- Date de cessation d'activité : 14/12/2006. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
11/09/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Angoulême du 11/09/2008 décidant de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/12/2006
Description
: MOD D'OFFICE DU 14/12/2006 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 14/12/2006 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée Cessation des paiements en date du 10/12/2006. Juge Commissaire : M LEVRON Guy Liquidateur : ME HIROU Louis 11 rue Saint Etienne BP 80246 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 14/12/2006 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/01/1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).