Entreprise : STETHOS - SIREN 403 524 432
Identité
(Entreprise radiée le 04/10/2023)
Dénomination
STETHOS
SIREN (siège)
403 524 432
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1996
Date de fin de la personne morale
18/01/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
233940 EUR
Adresse du siège
1 PL DU MARIVEL 92310 SEVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBES PASCALE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
OCCHIPINTI NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Pernes-les-Fontaines
Nom, Prénom(s)
FARINA HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Pernes-les-Fontaines
Nom, Prénom(s)
RIMOLDI MARCO , LUIGI
Nom d'usage
RIMOLDI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
MILANO
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1996
Siret
40352443200016
Code APE
741E
Adresse
56 QUAI ALPHONSE LE GALLO
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1996
Siret
40352443200040
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prestations de service de l'industrie pharmaceutique et de ses partenaires, la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités
Adresse
20 RUE 20 Rue TROYON
92310 , Sèvres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/1999
Siret
40352443200024
Code APE
741E
Adresse
63 B RUE DE SEVRES
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/2002
Siret
40352443200032
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Activité principale
Études de marché et sondages
Adresse
10 RUE TROYON
92310 , SEVRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2018
Siret
40352443200057
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Activité principale
Études de marché et sondages
Adresse
1 PL DU MARIVEL
92310 , SEVRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
89269
Date d'ajout
04/10/2023
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à EXACARE, Nanterre RCS 498 504 240 dans le cadre d'une fusion avec effet au 06/09/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
88279
Date d'ajout
03/08/2002
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 - P.V. d'assemblée du 25-06-2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).