Entreprise : FININVEST - SIREN 403 523 624
Identité
Dénomination
FININVEST
SIREN (siège)
403 523 624
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2016
Début d’activité
04/12/1995
Date de fin de la personne morale
01/09/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Holding. Acquisition, administration, exploitation par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits immobiliers
Code APE
741J
Capital social
1098400 EUR
Adresse du siège
16 CHE DE GROLLES 69250 ALBIGNY-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILMET CHRISTINE
Nom d'usage
LIENARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Albigny-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
LIENARD VICTORIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1987
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
LIENARD EMILIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Santiago de Quereraro Qro
Nom, Prénom(s)
LIENARD CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1988
Commune de résidence
W9 3hh London
Nom, Prénom(s)
LIENARD LISE
Nom d'usage
NORRO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Beynost
Nom, Prénom(s)
LIENARD BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Albigny-sur-Saône
Dénomination
SCI DU THIEUSHOUCK
Qualité
Autre
Commune de résidence
Albigny-sur-Saône
Établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2006
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
04/12/1995
Siret
40352362400019
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRISE D'INTERETS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, ET NOTAMMENT PAR SOUSCRIPTION OU ACHAT DE TOUTES VALEURS MOBILIERES, ACTIONS, OBLIGATIONS, PARTS OU TITRES
Adresse
867 AV DE LA REPUBLIQUE
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
40352362400027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
605 AV DE GAULLE
59190 , CAESTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2016
Siret
40352362400043
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 CHE DE GROLLES
69250 , ALBIGNY-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/07/2011
Siret
40352362400035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1154 RUE DU PAIN SEC
59190 , CAESTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/031384
Date d'ajout
19/04/2021
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - LIENARD FRERES 16 Chemin des Grolles 69250 ALBIGNY-SUR-SAONE, 885 782 011 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 18/12/2020 et effet rétroactif au 01/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/02/2006
Description
Radiation : transfert du siège
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/01/1996
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : L'INDICATEUR DU 29/12/1995 RADIATION DU 10/02/06 CESSATION D'ACTIV ITE DANS LE RESSORT A DATER DU 01/01/06 ET TRANSFE RT AU 605 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 59190 CAESTR E (RCS HAZEBROUCK 2006B25)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 01/01/2006. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).