Entreprise : SNC LES SCIENCES - SIREN 403 475 577
Identité
Dénomination
SNC LES SCIENCES
SIREN (siège)
403 475 577
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1996
Date de fin de la personne morale
28/01/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
30520.29 EUR
Adresse du siège
21 RUE KESSLER 63000 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALVES DA SILVA JOSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
CLERMONT-FERRAND
Nom, Prénom(s)
ALVES DA SILVA JOAO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
CLERMONT-FERRAND
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40347557700017
Code APE
553A
Origine du fonds
Apport
Activité principale
EXPLOITATION ET GESTION D'UN FONDS DE CAFE BAR RESTAURANT LICENCE III A CLERMONT FERRAND 21 RUE KESSLER
Adresse
21 RUE KESSLER
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8727
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4431
Date d'ajout
17/01/2000
Description
VENTE DU FONDS A GERALDES NUNES CARLOS ET MACHADO NELLY DEMEURANT A CLERMONT FD 8 AVENUE DE LA REPUBLIQUE. MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE Date d'effet : 31/12/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 520.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).