Entreprise : SCI LIBERTE 46, STE EN LIQUIDATION - SIREN 403 458 722
Identité
(Entreprise radiée le 25/06/2020)
Dénomination
SCI LIBERTE 46, STE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
403 458 722
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1996
Date de fin de la personne morale
21/01/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
52 AV DU CANADA 35200 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DUFF LOUIS , MARIE , STANISLAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
LLD FINANCES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/12/1995
Siret
40345872200010
Code APE
702C
Adresse
51 RUE D ANGLETERRE
35200 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/12/1995
Siret
40345872200036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation pär bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis (début : 01.02.2000)
Adresse
52 AV 52 Avenue du Canada
35200 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2000
Siret
40345872200028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
105 A AV HENRI FREVILLE
35200 , RENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 92211
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11153
Date d'ajout
25/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1984
Date d'ajout
29/10/2019
Description
Dissolution à compter du 12/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/06/2019 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale Les Petites Affiches en date du 29/06/2019
Numéro d'observation
12777
Date d'ajout
22/09/2016
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de Rennes, 105A avenue Henri Fréville à Rennes, 52 avenue du Canada, à compter du 01.07.2016
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/01/1996
Description
Historique des observations depuis le 22/01/1996 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 22.12.1995 AU 01.02.2000, RENNES, 51 RUE D'ANGLETERRE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 105 A avenue Henri Fréville, BP 92211 35200 Rennes : Observation depuis le 22/01/1996 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 22.12.1995 AU 01.02.2000, RENNES, 51 RUE D'ANGLETERRE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).